Organi di indirizzo politico-amministrativo
Legge Istitutiva Ente di Gestione Sacri Monti
00-L.R. 19-2009
ANNO 2022
Nomina del Presidente e di integrazione di un componente del Consiglio dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti:
- PRESIDENTE:
- Giordano Francesca
- Curriculum Francesca Giordano
- CONSIGLIERE:
- Grassi Giulia
ANNO 2021
Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti:
Componenti e dati del Consiglio dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti:
- PRESIDENTE:
- Sgarbi Elisabetta (DIMESSA)
- VICE PRESIDENTE
- Dr. Antonio Maurizio De Paoli
- CONSIGLIERI:
- Leone Filippo:
- Curriculum Vitae
- Battù Marco:
- Rinuncia Indennità
- Curriculum Vitae
- Torri Marco:
- Curriculum Vitae
- Rinuncia indennità
- Merlo Alfio
- Nigro Angelo
- Bertotti Diego
- Curriculum Vitae
- Capello Gianluca
- Botto Steglia Michele
- Bonati Roberto
- Vaudano Stefano
- Curriculum Vitae
- Mancinelli Francesco
- Curriculum Vitae
- Torretta Carlo
- Curriculum Vitae
ANNO 2020
02-D.P.G.R. n. 2. del 15/01/2020 di nomina del commissario pro tempore per l’Ente di gestione dei Sacri Monti. Insediamento del Commissario Pro _ Tempore.
Anni precedenti
Provvedimento di nomina del Presidente dell'Ente _ Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 marzo 2016 n. 20
03-Decreto Presidente Giunta Regionale _ Nomina Presidente Ente
Provvedimento di nomina del Consiglio dell'Ente_ Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2016 n. 21
04-Decreto Presidente Giunta Regionale_nomina Consiglio dell'Ente
Provvedimenti di sostituzione e nomina nuovi componenti il Consiglio dell'Ente
06-DPGR N.71 del 15 dicembre 2017
07-DPGR N. 47 del 27 giugno 2018
08-DPGR N. 27 del 19 aprile 2019
ANNO 2019
-PRESENZEASSENZE CONSIGLIERI 2019
Provvedimenti di liquidazione indennità di carica e rimborsi spese adottati nell'anno 2019
ANNO 2018
DET148_2019 RIMBORSO SPESE INDENNITA' CONSIGLIERI SECONDO SEMESTRE 2018
ANNO 2018
PRESENZEASSENZE CONSIGLIERI SINO 1 MARZO ANNO 2018
PRESENZE ASSENZE CONSIGLIERI DAL 18 LUGLIO 2018
Provvedimenti di liquidazione indennità di carica e rimborsi spese adottati nell'anno 2018
ANNO 2017
52-CD17 Presa d'atto dimissioni consigliere dr.ssa Ingletti
Provvedimento di sostituzione e Nomina nuovo componente
PRESENZEASSENZE CONSIGLIERI ANNO 2017
Provvedimenti di liquidazione indennità di carica e rimborsi spese adottati nell'anno 2017
ANNO 2016
Provvedimenti di liquidazione indennità di carica e rimborso spese adottati nell'anno 2016
206DD Impegno di spesa per indennità di carica Presidente, Vice
bis-PRESENZE ASSENZE CONSIGLIERI ANNO 2016
tris-INDENNITA' CARICA CONSIGLIERI ANNO 2016
Data ultima modifica 28/07/2022